Cara cepat perkalian puluhan atau ratusan
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

Cara cepat perkalian puluhan atau ratusan

on

  • 23,632 views

 

Statistics

Views

Total Views
23,632
Views on SlideShare
23,632
Embed Views
0

Actions

Likes
1
Downloads
102
Comments
4

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
  • cara apa itu sdh lama aq punya bisa menyelesaikan perkalian dengan waktu 1 detik
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
  • cara apa itu cara lama butut
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
  • apa bede?
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
  • Temanku punya cara yang lebih cepat dari cara tersebut
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Cara cepat perkalian puluhan atau ratusan Document Transcript

  • 1. Cara Cepat Perkalian Puluhan atau ratusan Dalam menyelesaikan soal kadang-kadang kita bertemu dengan perkalian dua buah bilangan yang puluhannya sama dan satuannya berjumlah 10. Contoh: Hitunglah! a. 24 x 26 = … b. 63 x 67 = … Kita coba dengan perkalian bersusun biasa. 24 26 ----- x 63 67 ----- x 144 48 ----- + 441 378 ----- + 624 4221 Bagaimana jika Anda tidak ingin menggunakan cara bersusun biasa? Anda dapat menggunakan salah satu trik di bawah ini. Dari soal dapat dilihat bahwa masing-masing soal memiliki puluhan yang sama dan satuannya berjumlah 10. 24 x 26 = (2x(2+1)) | (4x6) (“|” digunakan sebagai pemisah bilangan saja) = 6|24 = 624 63 x 67 = (6x(6+1)) | (3x7) = 42 |21 = 4221 Contoh lain: 71 x 79 = (7x8) | (1x9) = 5609 104 x 106 = (10x11) | (4x6) = 11024 Sekarang Anda coba soal berikut: a) 49 x 41 = … b) 123 x 127 = … Mudah bukan? Selamat berlatih, semoga bermanfaat.