• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
PRODUCTOS ABREVIADOS
 

PRODUCTOS ABREVIADOS

on

  • 12,240 views

 

Statistics

Views

Total Views
12,240
Views on SlideShare
11,349
Embed Views
891

Actions

Likes
0
Downloads
10
Comments
3

7 Embeds 891

http://profesormiguelvalverde.blogspot.com 616
http://www.profesormiguelvalverde.blogspot.com 246
http://matematicaparacuarto.blogspot.com 15
http://www.matematicaparacuarto.blogspot.com 9
http://profesormiguelvalverde.blogspot.mx 2
http://profesormiguelvalverde.blogspot.com.ar 2
http://matematicaparacuarto.blogspot.mx 1
More...

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel

13 of 3 previous next Post a comment

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    PRODUCTOS ABREVIADOS PRODUCTOS ABREVIADOS Presentation Transcript

    • 94 x 10 = 940 32 x 5 = 16046 x 9 = 414 24 x 15 = 360 12 x 25 = 40026 x 12 = 312 32 x 41 = 1312
    • MULTIPLICACIÓN POR 10, 100, … -Por diez se agrega un cero. 94 x 10 = 940 -Por cien se agregan dos ceros. -Por mil se agregan tres ceros. -… 94 x 100 = 9400 94 x 1000 = 94000
    • MULTIPLICACIÓN POR 5 64 x 5 = 320 -Se saca la mitad del número 28 x 5 = 140 multiplicado por cinco y se agrega un cero. 82 x 5 = 410
    • MULTIPLICACIÓN POR 15 64 x 15 = (64 + 32) x 10 = 960 28 x 15 = (28 + 14) x 10 = 420 82 x 15 = (82 + 41) x 10 = 1230 -Se saca la mitad del número multiplicado por quince y se suman ambos, luego se agrega un cero.
    • MULTIPLICACIÓN POR 25: 16 x 25 = (16 x 100) /4 = 400 8 x 25 = (8 x 100) /4 = 200 44 x 25 = (44 x 100) /4 = 1100 -Se saca la cuarta del número multiplicado por veinticinco y se agrega dos ceros.
    • MULTIPLICACIÓN POR 9, 99, 999, … 16 x 9 = (16 x 10) - 16 = 144 8 x 99 = (8 x 100) - 8 = 792 4 x 999 = (4 x 1000) - 4 = 3996 - Al número multiplicado por 9 se le multiplica por 10 y se resta el mismo número. - Al número multiplicado por 99 se le multiplica por 100 y se resta el mismo número. -…
    • MULTIPLICACIÓN POR 12, 13, …19 26 x 12 = 26 x 12 = 312 52 38 x 14 = 38 x 14 = 532 152 42 x 16 = 42 x 16 = 672 252
    • MULTIPLICACIÓN POR 21, 31, …91 26 x 21 = 26 x 21 = 546 52 38 x 41 = 38 x 41 = 1558 152 42 x 61 = 42 x 61 = 2562 252